スヴェン・ゴラン・エリクソン
Sven Goran Erikssonポジション | 監督 |
国籍 | スウェーデン |
生年月日 | 1948年02月05日(76歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | 監督データ |
スヴェン・ゴラン・エリクソンのニュース一覧
スヴェン・ゴラン・エリクソンの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2022年12月6日 | 2023年2月23日 | IF Karlstad | スポーツ・ディレクター |
2022年2月11日 | 2022年12月5日 | IF Karlstad | 監督 |
2018年10月27日 | 2019年1月25日 | フィリピン | 監督 |
2016年12月5日 | 2017年6月13日 | 深川FC | 監督 |
2014年11月18日 | 2016年11月3日 | 上海海港 | 監督 |
2013年6月4日 | 2014年11月10日 | 広州城 | 監督 |
2013年1月21日 | 2013年6月3日 | アル・ナスル | フットボール・ディレクター |
2012年9月3日 | 2012年12月31日 | BEC Tero Sasana | フットボール・ディレクター |
2010年10月2日 | 2011年10月24日 | レスター・シティ | 監督 |
2010年3月29日 | 2010年8月3日 | コートジボワール | 監督 |
2009年7月22日 | 2010年2月11日 | ノッツ・カウンティ | フットボール・ディレクター |
2008年8月20日 | 2009年4月2日 | メキシコ | 監督 |
2007年7月6日 | 2008年6月2日 | マンチェスター・C | 監督 |
2001年1月12日 | 2006年7月31日 | イングランド | 監督 |
1997年7月1日 | 2000年12月31日 | ラツィオ | 監督 |
1992年7月1日 | 1997年6月30日 | サンプドリア | 監督 |
1989年7月1日 | 1992年6月30日 | ベンフィカ | 監督 |
1987年7月1日 | 1989年6月30日 | フィオレンティーナ | 監督 |
1984年7月1日 | 1987年5月4日 | ローマ | 監督 |
1982年7月1日 | 1984年6月30日 | ベンフィカ | 監督 |
1979年1月1日 | 1982年6月30日 | IFKヨーテボリ | 監督 |
1977年1月1日 | 1978年12月31日 | デーゲルフォシュ | 監督 |