ラルフ・ラングニック
Ralf RANGNICKポジション | 監督 |
国籍 | ドイツ |
生年月日 | 1958年06月29日(66歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | クラブ | 監督データ |
ラルフ・ラングニックのニュース一覧
ラルフ・ラングニックの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
1988年7月1日 | Lippoldsweiler | 引退 | - |
1987年7月1日 | キャリア中断 | Lippoldsweiler | 完全移籍 |
1985年7月1日 | Vikt. Backnang | キャリア中断 | - |
1983年7月1日 | ウルム | Vikt. Backnang | 完全移籍 |
1982年7月1日 | VfR Heilbronn | ウルム | 完全移籍 |
1980年7月1日 | Southwick | VfR Heilbronn | 完全移籍 |
1979年7月1日 | シュトゥットガルトII | Southwick | 完全移籍 |
1976年7月1日 | シュトゥットガルトII | 完全移籍 |
ラルフ・ラングニックの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2022年6月1日 | オーストリア | 監督 |
2021年12月3日 | 2022年5月31日 | マンチェスター・U | 監督 |
2021年7月6日 | 2021年11月28日 | ロコモティフ・モスクワ | 監督 |
2019年7月1日 | 2020年7月31日 | RB ブラガンチーノ | 監督 |
2019年7月1日 | 2020年7月31日 | ライプツィヒ | 監督 |
2019年7月1日 | 2020年7月31日 | NYレッドブルズ | 監督 |
2018年7月9日 | 2019年6月30日 | ライプツィヒ | 監督 |
2015年7月1日 | 2016年6月30日 | ライプツィヒ | 監督 |
2012年7月1日 | 2019年6月30日 | ライプツィヒ | スポーツ・ディレクター |
2012年7月1日 | 2015年6月30日 | ザルツブルク | スポーツ・ディレクター |
2011年3月21日 | 2011年9月22日 | シャルケ | 監督 |
2006年7月1日 | 2011年1月1日 | ホッフェンハイム | 監督 |
2004年9月28日 | 2005年12月12日 | シャルケ | 監督 |
2001年7月1日 | 2004年3月7日 | ハノーファー | 監督 |
1999年5月3日 | 2001年2月23日 | シュツットガルト | 監督 |
1997年1月1日 | 1999年3月16日 | ウルム | 監督 |
1995年7月1日 | 1996年12月31日 | SSVロイトリンゲン | 監督 |
1992年7月1日 | 1994年6月30日 | シュトゥットガルトユース | 監督 |
1990年7月1日 | 1992年6月30日 | シュトゥットガルトU19 | 監督 |
1988年7月1日 | 1990年6月30日 | SC Korb | 監督 |
1987年7月1日 | 1988年6月30日 | Lippoldsweiler | 監督 |
1985年7月1日 | 1987年6月30日 | シュトゥットガルトII | 監督 |
1983年7月1日 | 1985年6月30日 | Vikt. Backnang | 監督 |
ラルフ・ラングニックの今季成績
勝
|
分
|
負
|
国際親善試合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ユーロ2024 決勝トーナメント | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ユーロ2024 グループD | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ラルフ・ラングニックの出場試合
国際親善試合 |
2024-06-08 | vs | スイス代表 | |||||||
A 1 - 1 |
ユーロ2024 決勝トーナメント |
ラウンド16 | 2024-07-02 | vs | トルコ | ||||||
H 1 - 2 |
ユーロ2024 グループD |
第1節 | 2024-06-17 | vs | フランス | ||||||
H 0 - 1 |
第2節 | 2024-06-21 | vs | ポーランド | ||||||
A 1 - 3 |
最終節 | 2024-06-25 | vs | オランダ | ||||||
A 2 - 3 |