ホセ・ルイス・メンディリバル
Jose Luis MENDILIBAR Etxeberriaポジション | 監督 |
国籍 | スペイン |
生年月日 | 1961年03月14日(63歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | 監督データ |
ホセ・ルイス・メンディリバルのニュース一覧
ホセ・ルイス・メンディリバルの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2024年2月11日 | オリンピアコス | 監督 |
2023年3月21日 | 2023年10月8日 | セビージャ | 監督 |
2021年12月28日 | 2022年4月4日 | アラベス | 監督 |
2015年7月1日 | 2021年6月30日 | エイバル | 監督 |
2014年7月1日 | 2014年10月21日 | レバンテ | 監督 |
2011年2月14日 | 2013年9月3日 | オサスナ | 監督 |
2006年6月20日 | 2010年2月1日 | バジャドリー | 監督 |
2005年6月22日 | 2005年10月31日 | アスレティック | 監督 |
2004年7月1日 | 2005年6月21日 | エイバル | 監督 |
2002年7月1日 | 2004年6月30日 | UD Lanzarote | 監督 |
2001年7月1日 | 2002年6月30日 | Aurrera | 監督 |
2000年7月1日 | 2001年6月30日 | CD Basconia | 監督 |
1999年7月1日 | 2000年6月30日 | Bilbao B | 監督 |
1997年7月1日 | 1999年6月30日 | CD Basconia | 監督 |
1996年7月1日 | 1997年6月30日 | Bilbao Youth | 監督 |
1994年7月1日 | 1996年6月30日 | 不明 | - |