ダビド・ビジャ
David VILLAポジション | FW |
国籍 | スペイン |
生年月日 | 1981年12月03日(42歳) |
利き足 | 右 |
身長 | 174cm |
体重 | 68kg |
ニュース | クラブ | 監督データ |
ダビド・ビジャのニュース一覧
ダビド・ビジャの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2020年2月1日 | 神戸 | 引退 | - |
2019年1月1日 | ニューヨークC | 神戸 | 完全移籍 |
2014年12月31日 | メルボルン・シティ | ニューヨークC | レンタル移籍終了 |
2014年10月1日 | ニューヨークC | メルボルン・シティ | レンタル移籍 |
2014年7月1日 | アトレティコ | ニューヨークC | 完全移籍 |
2013年7月8日 | バルセロナ | アトレティコ | 完全移籍 |
2010年7月1日 | バレンシア | バルセロナ | 完全移籍 |
2005年7月1日 | サラゴサ | バレンシア | 完全移籍 |
2003年7月1日 | スポルティング・ヒホン | サラゴサ | 完全移籍 |
2001年7月1日 | スポルティング B | スポルティング・ヒホン | 完全移籍 |
2000年7月1日 | スポルティングU19 | スポルティング B | 完全移籍 |
1999年7月1日 | スポルティングU19 | 完全移籍 |
ダビド・ビジャの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2023年3月28日 | Racing Benidorm | オーナー |
2021年5月6日 | オディシャ | 監督 |
2019年11月12日 | Queensboro | オーナー |