パトリック・ヴィエラ
Patrick VIEIRAポジション | 監督 |
国籍 | フランス |
生年月日 | 1976年06月23日(48歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | クラブ | 監督データ |
パトリック・ヴィエラのニュース一覧
パトリック・ヴィエラの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2011年7月14日 | マンチェスター・C | 引退 | - |
2010年1月7日 | インテル | マンチェスター・C | 完全移籍 |
2006年8月2日 | ユベントス | インテル | 完全移籍 |
2005年7月15日 | アーセナル | ユベントス | 完全移籍 |
1996年8月14日 | ミラン | アーセナル | 完全移籍 |
1995年11月7日 | Cannes | ミラン | 完全移籍 |
1993年7月1日 | Cannes | 完全移籍 |
パトリック・ヴィエラの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2023年7月2日 | 2024年7月18日 | ストラスブール | 監督 |
2021年7月4日 | 2023年3月17日 | クリスタル・パレス | 監督 |
2018年7月1日 | 2020年12月4日 | ニース | 監督 |
2016年1月1日 | 2018年6月10日 | ニューヨークC | 監督 |
2013年9月1日 | 2015年12月31日 | マンチェスター・C | 監督 |
2013年6月1日 | 2015年12月31日 | マンチェスターC U21 | 監督 |
2011年7月14日 | 2013年5月31日 | マンチェスター・C | 監督 |