ジョゼ・モウリーニョ
Jose MOURINHOポジション | 監督 |
国籍 | ポルトガル |
生年月日 | 1963年01月26日(61歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | 監督データ |
ジョゼ・モウリーニョのニュース一覧
ジョゼ・モウリーニョの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2021年7月1日 | 2024年1月16日 | ローマ | 監督 |
2019年11月20日 | 2021年4月19日 | トッテナム | 監督 |
2016年7月1日 | 2018年12月18日 | マンチェスター・U | 監督 |
2013年7月1日 | 2015年12月17日 | チェルシー | 監督 |
2010年7月1日 | 2013年6月30日 | レアル・マドリー | 監督 |
2008年7月1日 | 2010年6月30日 | インテル | 監督 |
2004年7月1日 | 2007年9月20日 | チェルシー | 監督 |
2002年1月23日 | 2004年6月30日 | ポルト | 監督 |
2001年7月1日 | 2002年1月22日 | Leiria | 監督 |
2000年9月20日 | 2000年12月5日 | ベンフィカ | 監督 |
1996年7月14日 | 2000年6月30日 | バルセロナ | - |
1996年7月14日 | 2000年6月30日 | バルセロナ | アシスタントコーチ |
1994年1月27日 | 1996年6月30日 | ポルト | アシスタントコーチ |
1993年7月1日 | 1993年12月8日 | スポルティング | アシスタントコーチ |
1993年7月1日 | 1993年12月8日 | スポルティング | - |
1991年7月1日 | 1993年6月30日 | Ovarense | - |
1990年7月1日 | 1991年6月30日 | CF Estrela | アシスタントコーチ |
1989年7月1日 | 1990年6月30日 | Setúbal U19 | 監督 |
1987年7月1日 | 1989年6月30日 | Setúbal FC U17 | 監督 |