西野朗
Akira NISHINOポジション | 監督 |
国籍 | 日本 |
生年月日 | 1955年04月07日(69歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | クラブ | 監督データ |
西野朗のニュース一覧
西野朗の移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
1990年7月1日 | 日立製作所本社 | 引退 | - |
1978年1月1日 | 日立製作所本社 | 完全移籍 |
西野朗の監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2019年7月17日 | 2021年7月29日 | タイ | 監督 |
2019年7月17日 | 2021年7月29日 | タイU23 | 監督 |
2019年7月17日 | 2021年7月29日 | タイ | 監督 |
2018年4月9日 | 2018年7月31日 | 日本 | 監督 |
2016年4月1日 | 2018年4月8日 | 日本 | 監督 |
2014年2月1日 | 2016年1月31日 | 名古屋 | 監督 |
2012年5月22日 | 2012年11月8日 | 神戸 | 監督 |
2002年2月1日 | 2012年1月31日 | G大阪 | 監督 |
1998年2月1日 | 2001年7月30日 | 柏 | 監督 |
1996年7月20日 | 1996年8月3日 | 日本オリンピック代表 | 監督 |
1994年1月1日 | 1996年12月31日 | U-23日本 | 監督 |
1991年1月1日 | 1992年12月31日 | 日本 U20 | 監督 |