エルナン・クレスポ
Hernan CRESPOポジション | 監督 |
国籍 | アルゼンチン |
生年月日 | 1975年07月05日(49歳) |
利き足 | |
身長 | 184cm |
体重 | 81kg |
ニュース | クラブ | 監督データ |
エルナン・クレスポのニュース一覧
エルナン・クレスポの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2012年1月1日 | パルマ | 引退 | - |
2010年1月29日 | ジェノア | パルマ | 完全移籍 |
2009年7月16日 | インテル | ジェノア | 完全移籍 |
2008年7月3日 | チェルシー | インテル | 完全移籍 |
2008年6月30日 | インテル | チェルシー | レンタル移籍終了 |
2006年8月7日 | チェルシー | インテル | レンタル移籍 |
2005年6月30日 | ミラン | チェルシー | レンタル移籍終了 |
2004年7月15日 | チェルシー | ミラン | レンタル移籍 |
2003年8月26日 | インテル | チェルシー | 完全移籍 |
2002年8月31日 | ラツィオ | インテル | 完全移籍 |
2000年7月11日 | パルマ | ラツィオ | 完全移籍 |
1996年8月14日 | リーベル・プレート | パルマ | 完全移籍 |
1994年1月1日 | リーベル・プレート | 完全移籍 |
エルナン・クレスポの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2023年11月14日 | アル・アイン | 監督 |
2022年3月24日 | 2023年10月11日 | アル・ドゥハイル | 監督 |
2021年2月26日 | 2021年10月13日 | サンパウロ | 監督 |
2020年1月27日 | 2021年2月8日 | デフェンサ | 監督 |
2019年1月1日 | 2019年9月3日 | バンフィエルド | 監督 |
2017年7月28日 | 2018年6月30日 | パルマ | 副会長 |
2015年7月1日 | 2016年3月26日 | モデナ | 監督 |
2014年7月13日 | 2015年6月30日 | Parma U19 | 監督 |