アルトゥール・ジョルジ
Artur Jorgeポジション | DF |
国籍 | ポルトガル |
生年月日 | 1994年08月14日(30歳) |
利き足 | |
身長 | 186cm |
体重 |
クラブ | 監督データ |
アルトゥール・ジョルジの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2023年7月3日 | アル・バタイヒCSC | ファレンセ | 完全移籍 |
2022年7月31日 | モレイレンセ | アル・バタイヒCSC | 完全移籍 |
2021年7月1日 | アポエル | モレイレンセ | 完全移籍 |
2020年9月5日 | ヴィトーリア・セトゥーバル | アポエル | 完全移籍 |
2018年7月1日 | ブラガ | ヴィトーリア・セトゥーバル | 完全移籍 |
2018年6月30日 | FCSB | ブラガ | レンタル移籍終了 |
2017年8月15日 | ブラガ | FCSB | レンタル移籍 |
2017年8月11日 | ムスクロン | ブラガ | レンタル移籍終了 |
2017年7月24日 | ブラガ | ムスクロン | レンタル移籍 |
2016年9月12日 | ブラガB | ブラガ | 完全移籍 |
2015年6月30日 | Freamunde | ブラガB | レンタル移籍終了 |
2015年1月22日 | ブラガB | Freamunde | レンタル移籍 |
2015年1月22日 | Vilaverdense | ブラガB | レンタル移籍終了 |
2014年9月9日 | ブラガB | Vilaverdense | レンタル移籍 |
2013年7月1日 | Braga U19 | ブラガB | 完全移籍 |
2011年7月1日 | ブラガU17 | Braga U19 | 完全移籍 |
2009年7月1日 | ブラガU15 | ブラガU17 | 完全移籍 |
2007年7月1日 | ブラガU15 | 完全移籍 |
アルトゥール・ジョルジの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2014年12月1日 | 2015年10月8日 | MCアルジェ | 監督 |
2006年10月16日 | 2007年6月30日 | US Créteil-L | 監督 |
2006年3月22日 | 2007年6月30日 | アル・ナスルSC | 監督 |
2005年1月10日 | 2006年3月8日 | カメルーン | 監督 |
2003年11月24日 | 2004年7月12日 | CSKAモスクワ | 監督 |
2002年12月20日 | 2003年8月28日 | アカデミカ | 監督 |
2001年7月1日 | 2002年2月19日 | アル・ヒラル | 監督 |
2000年7月1日 | 2001年6月30日 | アル・ナスル | 監督 |
1998年10月9日 | 1999年3月14日 | PSG | 監督 |
1998年7月1日 | 1998年10月8日 | フィテッセ | 監督 |
1997年11月10日 | 1998年2月14日 | テネリフェ | 監督 |
1996年7月1日 | 1997年10月12日 | ポルトガル | 監督 |
1996年3月13日 | 1996年6月18日 | スイス | 監督 |
1994年7月1日 | 1995年9月9日 | ベンフィカ | 監督 |
1991年7月1日 | 1994年6月30日 | PSG | 監督 |
1990年7月1日 | 1991年2月21日 | ポルトガル | 監督 |
1988年11月7日 | 1991年6月30日 | ポルト | 監督 |
1987年7月1日 | 1988年10月31日 | RC Paris | 監督 |
1984年7月1日 | 1987年6月30日 | ポルト | 監督 |
1981年12月1日 | 1983年6月30日 | ポルティモネンセ | 監督 |
1981年7月1日 | 1981年11月9日 | ベレネンセス | 監督 |
1980年7月1日 | 1981年6月30日 | ヴィトーリア | コーチ |