セルジオ・コンセイソン
Sergio CONCEICAOポジション | 監督 |
国籍 | ポルトガル |
生年月日 | 1974年11月15日(49歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | クラブ | 監督データ |
セルジオ・コンセイソンのニュース一覧
セルジオ・コンセイソンの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2010年1月1日 | PAOK | 引退 | - |
2008年1月1日 | カーディシーヤSC | PAOK | 完全移籍 |
2007年7月1日 | スタンダール・リエージュ | カーディシーヤSC | 完全移籍 |
2004年8月10日 | ポルト | スタンダール・リエージュ | 完全移籍 |
2004年1月12日 | ラツィオ | ポルト | 完全移籍 |
2003年8月7日 | インテル | ラツィオ | 完全移籍 |
2001年7月4日 | AC Parma | インテル | 完全移籍 |
2000年7月1日 | ラツィオ | AC Parma | 完全移籍 |
1998年7月1日 | ポルト | ラツィオ | 完全移籍 |
1996年6月30日 | Felgueiras | ポルト | レンタル移籍終了 |
1995年7月1日 | ポルト | Felgueiras | レンタル移籍 |
1995年6月30日 | Leça | ポルト | レンタル移籍終了 |
1994年7月1日 | ポルト | Leça | レンタル移籍 |
1994年6月30日 | Penafiel | ポルト | レンタル移籍終了 |
1993年8月1日 | ポルト | Penafiel | レンタル移籍 |
1993年7月1日 | FCポルトU19 | ポルト | 完全移籍 |
1991年7月1日 | Académica S17 | FCポルトU19 | 完全移籍 |
1989年7月1日 | Académica U15 | Académica S17 | 完全移籍 |
1987年7月1日 | Académica U15 | 完全移籍 |
セルジオ・コンセイソンの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2017年7月1日 | 2024年6月30日 | ポルト | 監督 |
2016年12月8日 | 2017年6月30日 | ナント | 監督 |
2015年9月23日 | 2016年6月30日 | ヴィトーリア | 監督 |
2014年7月1日 | 2015年6月30日 | ブラガ | 監督 |
2013年4月8日 | 2014年6月30日 | アカデミカ | 監督 |
2012年1月2日 | 2013年1月7日 | Olhanense | 監督 |
2010年6月2日 | 2011年6月30日 | スタンダール・リエージュ | アシスタントコーチ |
2009年11月13日 | 2010年5月30日 | PAOK | スポーツ・ディレクター |