ダニー・ピュー
Danny PUGHポジション | DF |
国籍 | イングランド |
生年月日 | 1982年10月19日(41歳) |
利き足 | |
身長 | 183cm |
体重 | 77kg |
ニュース | クラブ | 監督データ |
ダニー・ピューのニュース一覧
ダニー・ピューの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2022年6月30日 | Hanley Town | 引退 | - |
2021年8月23日 | キャリア中断 | Hanley Town | 完全移籍 |
2020年7月1日 | ポート・ヴェイル | キャリア中断 | - |
2017年1月31日 | ブラックプール | ポート・ヴェイル | 完全移籍 |
2016年7月18日 | ベリー | ブラックプール | 完全移籍 |
2015年7月13日 | コヴェントリー | ベリー | 完全移籍 |
2014年7月16日 | リーズ | コヴェントリー | 完全移籍 |
2013年5月31日 | シェフィールド・ウェンズデイ | リーズ | レンタル移籍終了 |
2013年1月25日 | リーズ | シェフィールド・ウェンズデイ | レンタル移籍 |
2012年1月2日 | ストーク | リーズ | 完全移籍 |
2011年12月31日 | リーズ | ストーク | レンタル移籍終了 |
2011年9月22日 | ストーク | リーズ | レンタル移籍 |
2010年12月31日 | プレストン | ストーク | レンタル移籍終了 |
2010年11月17日 | ストーク | プレストン | レンタル移籍 |
2008年1月3日 | プレストン | ストーク | 完全移籍 |
2008年1月2日 | ストーク | プレストン | レンタル移籍終了 |
2007年11月2日 | プレストン | ストーク | レンタル移籍 |
2006年7月1日 | リーズ | プレストン | 完全移籍 |
2004年7月1日 | マンチェスター・U | リーズ | 完全移籍 |
2002年7月1日 | マンチェスター・U | 完全移籍 |
ダニー・ピューの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2021年1月4日 | 2021年2月15日 | ポート・ヴェイル | 監督 |
2019年1月30日 | 2019年2月4日 | ポート・ヴェイル | 監督 |
2018年9月18日 | 2021年6月30日 | ポート・ヴェイル | コーチ |