ウラジーミル・コリトコ
Vladimir Korytkoポジション | MF |
国籍 | ベラルーシ |
生年月日 | 1979年07月06日(45歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
クラブ | 監督データ |
ウラジーミル・コリトコの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2017年3月29日 | ディナモ・ミンスク | 引退 | - |
2015年7月11日 | Shinnik Yaroslav | ディナモ・ミンスク | 完全移籍 |
2015年6月30日 | アルセナル・トゥーラ | Shinnik Yaroslav | レンタル移籍終了 |
2015年1月1日 | Shinnik Yaroslav | アルセナル・トゥーラ | レンタル移籍 |
2012年7月13日 | ディナモ・ブリャンスク | Shinnik Yaroslav | 完全移籍 |
2012年1月1日 | Shinnik Yaroslav | ディナモ・ブリャンスク | 完全移籍 |
2010年6月1日 | 無所属 | Shinnik Yaroslav | 完全移籍 |
2010年1月1日 | Metalurg D. | 無所属 | - |
2009年1月20日 | チョルノモレツ | Metalurg D. | 完全移籍 |
2007年1月1日 | Terek Grozny | チョルノモレツ | 完全移籍 |
2006年5月1日 | Metalurg Z. | Terek Grozny | レンタル移籍終了 |
2006年1月1日 | Terek Grozny | Metalurg Z. | レンタル移籍 |
2005年1月1日 | FCモスクワ | Terek Grozny | 完全移籍 |
2004年12月1日 | Spartak-Alania | FCモスクワ | レンタル移籍終了 |
2004年1月1日 | Tor-Met モスクワ | Spartak-Alania | レンタル移籍 |
2003年1月1日 | Saturn Ramenskoe | Tor-Met モスクワ | 完全移籍 |
2002年8月1日 | Rostselmash | Saturn Ramenskoe | 完全移籍 |
2002年1月1日 | ルジョムベロク | Rostselmash | 完全移籍 |
2001年7月1日 | スラヴィア | ルジョムベロク | 完全移籍 |
2001年1月1日 | Torpedo-MAZ | スラヴィア | 完全移籍 |
1999年1月1日 | FK Molodechno | Torpedo-MAZ | 完全移籍 |
1998年1月1日 | FK Molodechno | 完全移籍 |
ウラジーミル・コリトコの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2024年1月1日 | Saturn | 監督 |
2023年7月1日 | 2023年12月31日 | Saturn | コーチ |
2020年1月23日 | 2023年6月30日 | Belarus U20 | 監督 |
2019年5月14日 | 2020年1月22日 | Belarus U19 | 監督 |
2018年9月10日 | 2019年5月1日 | Dynamo M II | 監督 |
2018年7月1日 | 2018年9月9日 | Dynamo M II | コーチ |
2017年6月29日 | Zvezda-BGU | コーチ |