ホルヘ・サンパオリ
Jorge Sampaoliポジション | 監督 |
国籍 | アルゼンチン |
生年月日 | 1960年03月13日(64歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | 監督データ |
ホルヘ・サンパオリのニュース一覧
ホルヘ・サンパオリの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2023年4月17日 | 2023年9月28日 | フラメンゴ | 監督 |
2022年10月6日 | 2023年3月20日 | セビージャ | 監督 |
2021年3月8日 | 2022年7月1日 | マルセイユ | 監督 |
2020年3月1日 | 2021年2月22日 | アトレチコ・ミネイロ | 監督 |
2018年12月17日 | 2019年12月9日 | サントス | 監督 |
2017年6月1日 | 2018年7月15日 | アルゼンチン | 監督 |
2016年7月1日 | 2017年5月31日 | セビージャ | 監督 |
2012年12月3日 | 2016年1月19日 | チリ | 監督 |
2011年1月1日 | 2012年12月2日 | ウニベルシダ・デ・チレ | 監督 |
2010年1月1日 | 2010年12月31日 | エメレク | 監督 |
2008年1月1日 | 2009年8月3日 | オヒギンス | 監督 |
2007年1月1日 | 2007年5月6日 | スポルティング・クリスタル | 監督 |
2006年7月1日 | 2006年12月31日 | コロネル・ボロニェージ | 監督 |
2004年1月1日 | 2005年12月31日 | コロネル・ボロニェージ | 監督 |
2003年1月1日 | 2003年12月31日 | Sport Boys | 監督 |
2002年1月1日 | 2002年12月31日 | Juan Aurich | 監督 |
1997年1月1日 | 1997年12月31日 | Argentino (R) | 監督 |