マウリツィオ・サッリ
Maurizio SARRIポジション | 監督 |
国籍 | イタリア |
生年月日 | 1959年01月10日(65歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | 監督データ |
マウリツィオ・サッリのニュース一覧
マウリツィオ・サッリの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2021年6月9日 | 2024年3月13日 | ラツィオ | 監督 |
2019年7月1日 | 2020年8月8日 | ユベントス | 監督 |
2018年7月14日 | 2019年6月30日 | チェルシー | 監督 |
2015年6月11日 | 2018年7月13日 | ナポリ | 監督 |
2012年6月25日 | 2015年6月4日 | エンポリ | 監督 |
2011年7月6日 | 2011年12月13日 | Sorrento | 監督 |
2010年7月6日 | 2011年6月24日 | アレッサンドリア | 監督 |
2010年3月24日 | 2010年6月30日 | グロッセート | 監督 |
2008年9月23日 | 2009年2月15日 | ペルージャ | 監督 |
2007年12月31日 | 2008年2月27日 | ヴェローナ | 監督 |
2007年7月18日 | 2007年8月23日 | アヴェッリーノ | 監督 |
2006年10月31日 | 2007年3月13日 | アレッツォ | 監督 |
2005年7月9日 | 2006年6月30日 | ペスカーラ | 監督 |
2003年7月1日 | 2005年6月30日 | Sangiovannese | 監督 |
2000年7月1日 | 2003年6月30日 | US Sansovino | 監督 |
1999年7月1日 | 2000年6月30日 | Tegoleto | 監督 |